Вклад участника
(новейшие | старейшие) Просмотреть (50 более новых | 50 более старых) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 09:54, 22 августа 2019 (разн. | история) . . (+92) . . Яковлев Николай Андреевич (текущая)
- 09:50, 22 августа 2019 (разн. | история) . . (+79) . . Зеленин Александр Михайлович
- 09:46, 22 августа 2019 (разн. | история) . . (+835) . . Н Зеленин Александр Михайлович (Новая страница: «'''Александр Михайлович Зеленин''' (29.12.1885, Эстляндская губ. - ?) Православный. Сын священник…»)
- 09:27, 22 августа 2019 (разн. | история) . . (+182) . . Файл:Чин Выруской дружины Союза обороны (Кайтселийт).jpg (текущая)
- 09:16, 22 августа 2019 (разн. | история) . . (+789) . . Н Пускар Виктор Иоганович (Новая страница: «'''Виктор Иоганович Пускар''' (25.04.1889, Лифляндская губ. - ?) Евангелически-лютеранского веро…»)
- 09:08, 22 августа 2019 (разн. | история) . . (+201) . . Файл:Чин Выруской дружины Союза обороны (Кайтселийт).jpg
- 09:00, 22 августа 2019 (разн. | история) . . (+866) . . Яковлев Николай Андреевич
- 08:36, 22 августа 2019 (разн. | история) . . (+267) . . Ношение наград, знаков и жетонов Российской Империи на униформе различных ведомств Эстонской Республики (→Примеры)
- 08:35, 22 августа 2019 (разн. | история) . . (+230) . . Н Файл:Чин Выруской дружины Союза обороны (Кайтселийт).jpg (Чин Выруской дружины Союза обороны (Кайтселийт). Внизу знак лейб-гвардии Кексгольмского полка. {{PAGENAME}})
- 02:39, 22 августа 2019 (разн. | история) . . (+13) . . Ношение наград, знаков и жетонов Российской Империи на униформе различных ведомств Эстонской Республики (→Примеры)
- 02:27, 22 августа 2019 (разн. | история) . . (+1087) . . Н Ношение наград, знаков и жетонов Российской Империи на униформе различных ведомств Эстонской Республики (Новая страница: «'''Ношение наград, знаков и жетонов Российской Империи на униформе различных ведомств Эс…»)
- 02:26, 22 августа 2019 (разн. | история) . . (+496) . . Н Файл:Пастор Эстонской скаутской дружины Пауль Вольдемар Куузик.jpg (Пастор Эстонской скаутской дружины Пауль Куузик. Слева знак для лиц, окончивших полный курс не медицинских факультетов Императорских Ро…)
- 02:17, 22 августа 2019 (разн. | история) . . (+1015) . . Н Файл:Подполковник топо-гидрографического отдела Генерального штаба Эстонских Сил Обороны Эдуард Бах.jpg (Подполковник топо-гидрографического отдела Генерального штаба Эстонских Сил Обороны Эдуард Бах. Изображен в форме образца 1926 года. Нагр…) (текущая)
- 01:16, 22 августа 2019 (разн. | история) . . (+64) . . Любимов Владимир Васильевич (текущая)
- 21:21, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (0) . . Русский национальный союз в Эстонии
- 20:11, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+14) . . Галлер Карл Карлович
- 20:11, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+14) . . Галлер Вера Николаевна (текущая)
- 20:10, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+14) . . Галлер Мария Карловна (текущая)
- 20:10, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+13) . . Галлер Карл Карлович
- 20:09, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+13) . . Галлер Вера Николаевна
- 20:09, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+16) . . Галлер Мария Карловна
- 20:09, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+3) . . Галлер Вера Николаевна
- 20:09, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+3) . . Галлер Карл Карлович
- 20:07, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+669) . . Тальберг Евгения Павловна (текущая)
- 20:00, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+62) . . Галлер Мария Карловна
- 19:59, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+59) . . Галлер Вера Николаевна
- 19:59, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+59) . . Галлер Карл Карлович
- 19:56, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+3) . . Галлер Вера Николаевна
- 19:53, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+3) . . Галлер Карл Карлович
- 19:38, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+243) . . Крик Юлий Иванович
- 19:37, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+1) . . Галлер Карл Карлович
- 19:37, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+1) . . Галлер Вера Николаевна
- 19:36, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+43) . . Галлер Вера Николаевна
- 19:35, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+1576) . . Н Галлер Вера Николаевна (Новая страница: «Галлер Вера Николаевна. Город Нарва '''…»)
- 19:35, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+295) . . Н Файл:Галлер Вера Николаевна. Город Нарва.jpg (Галлер Вера Николаевна. Город Нарва. Фотоателье Юлия Ивановича Крика. Источник: семейный архив Веры Галлер. [[Кате…) (текущая)
- 19:30, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+47) . . Галлер Карл Карлович
- 18:48, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (-4) . . Файл:Пантелеева Вера Константиновна. Город Нарва, 1928.jpg (текущая)
- 18:48, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (-4) . . Пантелеева Вера Константиновна
- 18:40, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+223) . . Пантелеева Вера Константиновна
- 18:40, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+208) . . Н Файл:Сестра милосердия Пантелеева Вера Константиновна, 1914.jpg (Сестра милосердия Пантелеева Вера Константиновна, 1914. {{PAGENAME}} {{PAGENAME}}) (текущая)
- 18:35, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+113) . . Пантелеева Вера Константиновна
- 18:30, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+206) . . Пантелеева Вера Константиновна
- 18:28, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+327) . . Н Файл:Пантелеева Вера Константиновна. Город Нарва, 1928.jpg (Пантелеева Вера Константиновна. Город Нарва, 1928. Источник: семейный архив А.В. Пантелеева (Эстония). Изображена с орденом епископа Плато…)
- 18:08, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+55) . . Галлер Мария Карловна
- 18:01, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+52) . . Файл:Статский советник ведомства Министерства народного просвещения Галлер Карл Карлович, город Нарва.jpg
- 17:50, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+396) . . Галлер Карл Карлович
- 17:49, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (0) . . Галлер Карл Карлович
- 17:48, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+311) . . Н Файл:Статский советник ведомства Министерства народного просвещения Галлер Карл Карлович, город Нарва.jpg (Статский советник ведомства Министерства народного просвещения Галлер Карл Карлович, город Нарва. Источник: семейный архив Веры Галле…)
- 17:05, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (-17) . . Галлер Карл Карлович
- 17:04, 21 августа 2019 (разн. | история) . . (+69) . . Галлер Карл Карлович
(новейшие | старейшие) Просмотреть (50 более новых | 50 более старых) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)