Вклад участника
(новейшие | старейшие) Просмотреть (50 более новых | 50 более старых) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 09:13, 13 апреля 2020 (разн. | история) . . (+19) . . Файл:Приказ Северо-Западной армии №235 от 26.09.1919.jpg
- 09:12, 13 апреля 2020 (разн. | история) . . (+199) . . Кабелль Федор Карлович
- 09:11, 13 апреля 2020 (разн. | история) . . (+43) . . Файл:Приказ Северо-Западной армии №235 от 26.09.1919.jpg
- 09:10, 13 апреля 2020 (разн. | история) . . (+9) . . Жиприс Казимир Иванович
- 09:09, 13 апреля 2020 (разн. | история) . . (+190) . . Жиприс Казимир Иванович
- 09:07, 13 апреля 2020 (разн. | история) . . (+32) . . Файл:Приказ Северо-Западной армии №235 от 26.09.1919.jpg
- 04:54, 13 апреля 2020 (разн. | история) . . (-7) . . Снарский Сергей Иванович (текущая)
- 03:52, 13 апреля 2020 (разн. | история) . . (0) . . Пандуло Иона Моисеевич
- 22:03, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+68) . . 2-й Островский стрелковый полк (→Офицерский состав)
- 22:03, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+68) . . Танковый батальон (→Офицерский состав)
- 22:02, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+68) . . 1-я автоброневая батарея (→Офицерский состав)
- 22:02, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+68) . . 7-й Уральский полк (→Офицерский состав)
- 22:01, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+1898) . . Н Крыласов Александр Александрович (Новая страница: «'''Александр Александрович Крыласов''' (1897, Пермская губ. - 8 или 9.12.1937, Минусинск) Поручик.…»)
- 22:01, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+111) . . Н Отдельный батальон танков (Перенаправление на Танковый батальон) (текущая)
- 21:47, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+887) . . Н Кручинин Николай Георгиевич (Новая страница: «'''Николай Георгиевич Кручинин''' Прапорщик. В Отдельный корпус Северной Армии за…») (текущая)
- 21:21, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+1084) . . Крузенштерн Альфред Федорович фон
- 21:16, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (-60) . . Крузенштерн Альфред Федорович фон
- 21:11, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+42) . . 5-я пехотная дивизия (→Офицерский состав)
- 21:10, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+42) . . Отряд Светлейшего князя Ливена (→Офицерский состав)
- 21:10, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+2387) . . Н Крузе Эдгар Гугович (Новая страница: «'''Эдгар Гугович Крузе''', '''Edgar Theodor Kruse''', с 4.05.1935 '''Kruuse''', с 16.02.1940 '''Kruus''' (30.01.1897, Эстляндская…») (текущая)
- 20:50, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+50) . . 5-й Островский пехотный полк (→Офицерский состав)
- 20:50, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+1099) . . Н Кротков Петр Васильевич (Новая страница: «'''Петр Васильевич Кротков''' Прапорщик. В Северо-Западной Армии. В распоряжении ко…») (текущая)
- 20:43, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+98) . . Крекнин Владимир Михайлович
- 18:53, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+1136) . . Н Кребсбах Владимир Константинович (Новая страница: «Кребсбах Владимир Константинович, 1924…») (текущая)
- 18:52, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+129) . . Н Файл:Кребсбах Владимир Константинович, 1924.jpg (Кребсбах Владимир Константинович, 1924. {{PAGENAME}}) (текущая)
- 18:39, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+58) . . 16-й пехотный Великоостровский полк (→Офицерский состав)
- 18:38, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+1274) . . Н Крекнин Владимир Михайлович (Новая страница: «'''Владимир Михайлович Крекнин''' На 1917 поручик 626-го пехотного Берестеченского полка. В […»)
- 18:31, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+108) . . Список офицеров английской службы, награжденных командующим Северо-Западной армией русскими орденами (→Список)
- 18:26, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+91) . . 2-я пехотная дивизия (→Офицерский состав)
- 18:26, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+90) . . 2-я дивизия (→Офицерский состав)
- 18:25, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+1245) . . Н Красильников Иван Дмитриевич (Новая страница: «'''Иван Дмитриевич Красильников''' Прапорщик. В Ревельский русский отряд cамозащиты|Рев…»)
- 18:18, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+2747) . . Н Кранерт Оскар Николаевич (Новая страница: «'''Оскар Николаевич Кранерт''' (?, СПб. губ. - ?) Прапорщик запаса армейской пехоты. Участник…») (текущая)
- 17:47, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+140) . . Крамарев Николай Иванович (текущая)
- 17:44, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+48) . . 6-й отдельный легкий артиллерийский дивизион (→Офицерский состав)
- 17:44, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+48) . . 3-я батарея 6-го отдельного легкого артиллерийского дивизиона (→Офицерский состав)
- 17:43, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+1391) . . Н Краевский Тит Иванович (Новая страница: «'''Тит Иванович Краевский''' Капитан. В Северную Армию зачислен с 20.06.1919.…») (текущая)
- 17:21, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+814) . . Граге Герман Иоганович
- 16:57, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+1212) . . Н Кошлаков Филипп Васильевич (Новая страница: «'''Филипп Васильевич Кошлаков''' (?, Москва - ?) Прапорщик. В Северо-Западной Армии. С 2…»)
- 16:47, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+1) . . Кожевников Василий Иванович (текущая)
- 16:44, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+104) . . 2-й армейский корпус (→Офицерский состав)
- 16:44, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+1049) . . Н Костюкович Семен (Новая страница: «'''Семен Костюкович''' Подпоручик. В Северо-Западной Армии. В управлении корпусног…») (текущая)
- 16:41, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+60) . . 11-й Вятский пехотный полк (→Офицерский состав)
- 16:41, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+997) . . Н Костылев Вениамин Михайлович (Новая страница: «'''Вениамин Михайлович Костылев''' Прапорщик. В Северо-Западную Армию зачислен с 5.1…») (текущая)
- 16:37, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+44) . . 4-я дивизия (→Офицерский состав)
- 16:37, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+44) . . 2-й стрелковый корпус (→Офицерский состав)
- 16:36, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+26) . . Костин Петр Петрович (текущая)
- 16:36, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+2506) . . Н Костин Петр Петрович (Новая страница: «'''Петр Петрович Костин''' (12.09.1861 - 28.01.1920, Нарва) Православный. Из дворян. Окончил Новочерка…»)
- 16:32, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (-20) . . Копенхагов Николай Владимирович
- 16:08, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (+8379) . . Н Костевич Михаил Михайлович (Новая страница: «'''Михаил Михайлович Костевич''' (18.10.1877, порт Качаковский, о. Сахалин - 15.07.1957, Буэнос-Айрес)…»)
- 12:48, 11 апреля 2020 (разн. | история) . . (-3) . . Котцов Дмитрий Анатольевич
(новейшие | старейшие) Просмотреть (50 более новых | 50 более старых) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)