Вклад участника
(новейшие | старейшие) Просмотреть (50 более новых | 50 более старых) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 21:21, 12 августа 2019 (разн. | история) . . (+1095) . . Н Суворов Николай Дмитриевич (Новая страница: «'''Николай Дмитриевич Суворов''' Подпоручик. В Северо-Западную Армию зачислен с 19.07…»)
- 21:16, 12 августа 2019 (разн. | история) . . (+58) . . Псковский полк (→Офицеры)
- 21:16, 12 августа 2019 (разн. | история) . . (+1129) . . Н Суворов Всеволод Алексеевич (Новая страница: «'''Всеволод Алексеевич Суворов''' (1892 - 12.09.1919, д. Сидорово, Гдовский у.) Поручик. В СЗА|Сев…») (текущая)
- 21:14, 12 августа 2019 (разн. | история) . . (0) . . Псковский полк
- 21:09, 12 августа 2019 (разн. | история) . . (+60) . . 6-й Талабский пехотный полк (→Офицерский состав)
- 21:09, 12 августа 2019 (разн. | история) . . (+1157) . . Н Суворов Александр Николаевич (Новая страница: «'''Александр Николаевич Суворов''' (1872, Ярославская губ. - ?) Прапорщик. В Северный корпус|…») (текущая)
- 21:03, 12 августа 2019 (разн. | история) . . (+29) . . Стулов Павел Алексеевич
- 20:54, 12 августа 2019 (разн. | история) . . (+50) . . 21-й имени генерала Деникина пехотный полк (→Офицерский состав)
- 20:52, 12 августа 2019 (разн. | история) . . (+1342) . . Н Стулов Павел Алексеевич (Новая страница: «'''Павел Алексеевич Стулов''' Окончил 2-ю Иркутскую школу прапорщиков, произведен в прапор…»)
- 22:23, 11 августа 2019 (разн. | история) . . (+61) . . Зубкович Борис Николаевич
- 22:06, 11 августа 2019 (разн. | история) . . (-29) . . Субботин Павел (текущая)
- 22:01, 11 августа 2019 (разн. | история) . . (+67) . . 6-й Талабский пехотный полк (→Офицерский состав)
- 22:01, 11 августа 2019 (разн. | история) . . (+1957) . . Н Струсинский Сигизмунд Игнатьевич (Новая страница: «'''Сигизмунд Игнатьевич Струсинский''' Окончил Казанское военное училище, из юнкеров про…») (текущая)
- 21:33, 11 августа 2019 (разн. | история) . . (+58) . . Управление особоуполномоченного Американской миссии (→Состав) (текущая)
- 21:33, 11 августа 2019 (разн. | история) . . (+58) . . 8-й Семеновский пехотный полк (→Офицерский состав)
- 21:32, 11 августа 2019 (разн. | история) . . (+1302) . . Н Строков Вячеслав Алексеевич (Новая страница: «'''Вячеслав Алексеевич Строков (Строков-Чайковский)''' Прапорщик. В СЗА|Северо-Западной…»)
- 21:26, 11 августа 2019 (разн. | история) . . (+60) . . 16-й пехотный Великоостровский полк (→Офицерский состав)
- 21:26, 11 августа 2019 (разн. | история) . . (+180) . . 94-й пехотный Енисейский полк (→Офицеры)
- 21:25, 11 августа 2019 (разн. | история) . . (+3880) . . Н Строков Константин Яковлевич (Новая страница: «'''Константин Яковлевич Строков''' Прапорщик запаса армейской пехоты по Псковскому уезду…») (текущая)
- 21:12, 10 августа 2019 (разн. | история) . . (+58) . . Цур-Миллен Павел Андреевич фон
- 20:58, 10 августа 2019 (разн. | история) . . (+24) . . Векшин Владимир Алексеевич
- 20:57, 10 августа 2019 (разн. | история) . . (-1) . . Векшин Николай Алексеевич
- 20:57, 10 августа 2019 (разн. | история) . . (+16) . . Векшин Николай Алексеевич
- 20:54, 10 августа 2019 (разн. | история) . . (+56) . . Ревельское Петровское реальное училище (→Выпускники)
- 20:53, 10 августа 2019 (разн. | история) . . (+1000) . . Н Зейферт Николай Генрихович (Новая страница: «'''Николай Генрихович Зейферт''' (6.02.1886 - ?) Евангелическо-лютеранского вероисповедания. Ок…») (текущая)
- 20:27, 10 августа 2019 (разн. | история) . . (+58) . . 3-й Колыванский пехотный полк (→Офицерский состав)
- 20:26, 10 августа 2019 (разн. | история) . . (+1272) . . Н Стриж Василий Александрович (Новая страница: «'''Василий Александрович Стриж''' (?, в Санкт-Петербург - ?) Прапорщик. В СЗА|Северо-Западн…»)
- 20:25, 10 августа 2019 (разн. | история) . . (-22) . . Собель Ефим Данилович (Отмена правки 64502, сделанной участником Admin (обс.)) (текущая)
- 20:25, 10 августа 2019 (разн. | история) . . (+22) . . Собель Ефим Данилович
- 20:18, 10 августа 2019 (разн. | история) . . (+41) . . 13-й Нарвский пехотный полк (→Офицеры)
- 20:18, 10 августа 2019 (разн. | история) . . (+1135) . . Н Стремяков Владимир (Новая страница: «'''Владимир Стремяков''' Окончил 1-ю Ораниенбаумскую школу прапорщиков, произведен в прап…») (текущая)
- 20:07, 10 августа 2019 (разн. | история) . . (-30) . . Страннолюбский Василий Александрович (текущая)
- 20:04, 10 августа 2019 (разн. | история) . . (+58) . . 10-й пехотный Красногорский полк (→Офицерский состав)
- 20:04, 10 августа 2019 (разн. | история) . . (+1246) . . Н Стоумов Григорий Степанович (Новая страница: «'''Григорий Степанович Стоумов''' Окончил Гатчинскую школу прапорщиков, произведен в пра…»)
- 19:58, 10 августа 2019 (разн. | история) . . (+35) . . 2-й запасный артиллерийский дивизион (→Офицерский состав)
- 19:57, 10 августа 2019 (разн. | история) . . (+858) . . Н Столбиков Федор (Новая страница: «'''Федор Столбиков''' Окончил 1-ю Петергофскую школу прапорщиков, произведен в прапорщики…»)
- 23:29, 9 августа 2019 (разн. | история) . . (+70) . . Шпаковский Аркадий Альбертович (текущая)
- 22:57, 9 августа 2019 (разн. | история) . . (-60) . . Стефани Александр Владимирович
- 22:54, 9 августа 2019 (разн. | история) . . (-5) . . Степин Сергей Петрович (→Источники)
- 22:53, 9 августа 2019 (разн. | история) . . (+46) . . 20-й Чудской пехотный полк (→Офицерский состав)
- 22:52, 9 августа 2019 (разн. | история) . . (+765) . . Н Степанов Петр Кузьмич (Новая страница: «'''Петр Кузьмич Степанов''' Прапорщик. В Отдельный корпус Северной Армии зачислен…») (текущая)
- 22:48, 9 августа 2019 (разн. | история) . . (+54) . . 16-й пехотный Великоостровский полк (→Офицерский состав)
- 22:47, 9 августа 2019 (разн. | история) . . (+1164) . . Н Степанов Павел Степанович (Новая страница: «'''Павел Степанович Степанов''' Прапорщик. В Северо-Западную Армию зачислен с 14.07.191…»)
- 22:40, 9 августа 2019 (разн. | история) . . (-5) . . Степанов Евгений Дмитриевич
- 22:39, 9 августа 2019 (разн. | история) . . (+37) . . Конный полк (→Офицерский состав)
- 22:39, 9 августа 2019 (разн. | история) . . (+37) . . Конный имени Булак-Балаховича полк (→Офицерский состав)
- 22:36, 9 августа 2019 (разн. | история) . . (+1122) . . Н Степанов Георгий (Новая страница: «'''Георгий Степанов''' Прапорщик. В Северо-Западной Армии. В Конный имени Булак-Ба…») (текущая)
- 22:32, 9 августа 2019 (разн. | история) . . (+1) . . Степанов Борис Геннадьевич (текущая)
- 22:29, 9 августа 2019 (разн. | история) . . (+1) . . Степанов Владимир
- 22:29, 9 августа 2019 (разн. | история) . . (-8) . . Степанов Владимир Павлович (текущая)
(новейшие | старейшие) Просмотреть (50 более новых | 50 более старых) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)