Вклад участника
(новейшие | старейшие) Просмотреть (50 более новых | 50 более старых) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 18:24, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+1591) . . Н Штакельберг Нафанаил Николаевич (Новая страница: «Барон '''Нафанаил Николаевич Штакельберг''', '''Nathanael Renatus Siegfried von Stackelberg''' (22.08.1885, Ревель - 28.07…») (текущая)
- 18:00, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (-2) . . 91-й пехотный Двинский полк (→Офицерский состав)
- 17:59, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+1541) . . Н Морозов Александр Федорович (Новая страница: «'''Александр Федорович Морозов''' (14.05.1876, Ревель - ?) Православный. Из мещан. Окончил Рижски…») (текущая)
- 17:45, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+750) . . Гиндрихсон Вольдемар Густавович (текущая)
- 17:33, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+618) . . Ривес Август Петрович (текущая)
- 17:22, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+1623) . . Н Гиндрихсон Вольдемар Густавович (Новая страница: «'''Вольдемар Густавович Гиндрихсон''' (13.10.1869, Перновский у., Лифляндская губ. - ?) Евангелич…»)
- 17:21, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+20) . . Ривес Август Петрович
- 17:10, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+46) . . Юрьевская гимназия Императора Александра I Благословенного (→Выпускники)
- 17:09, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+1561) . . Н Ривес Август Петрович (Новая страница: «'''Август Петрович Ривес''' (4.01.1872, Лифляндская губ. - ?) Евангелическо-лютеранского вероисп…»)
- 16:52, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+28) . . Управление Юрьевского уездного воинского начальника (→Офицеры, состоящие в запасе по уезду)
- 16:46, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+38) . . Управление Перновского уездного воинского начальника (→Офицеры, состоящие в запасе по уезду)
- 16:21, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (0) . . Жирар-де-Сукантон Джон Эдмундович (текущая)
- 16:21, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+149) . . Жирар-де-Сукантон Джон Эдмундович
- 16:20, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (0) . . Кияшкин Леонид Владимирович (текущая)
- 16:20, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (0) . . Шпаковский Юлиан Григорьевич (текущая)
- 16:18, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+112) . . Кияшкин Леонид Владимирович
- 16:16, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+75) . . 472-й пехотный Мосальский полк (текущая)
- 16:14, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+227) . . Шпаковский Юлиан Григорьевич
- 16:12, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (-74) . . Кияшкин Леонид Владимирович
- 16:12, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+918) . . Н Кияшкин Леонид Владимирович (Новая страница: «'''Леонид Владимирович Кияшкин''' Прапорщик 472-й пехотный Мосальский полк|472-го пехотного…»)
- 16:08, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+47) . . 472-й пехотный Мосальский полк (→Офицеры)
- 16:07, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+36) . . Отдельный крепостной авиационный отряд морской крепости Императора Петра Великого (→Офицеры) (текущая)
- 16:06, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+201) . . Полосухин Георгий Павлович
- 16:05, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+242) . . Полещук Александр Игнатьевич
- 16:04, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+44) . . Прокопович Георгий Анатольевич (текущая)
- 16:03, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+1) . . Федоров Николай Тихонович
- 16:03, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+242) . . Федоров Николай Тихонович
- 16:01, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+223) . . Прокопович Георгий Анатольевич
- 16:00, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+151) . . Малиновский Назарий Васильевич
- 15:58, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+29 067) . . 472-й пехотный Мосальский полк
- 14:13, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+20) . . Шпаковский Юлиан Григорьевич
- 14:12, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (-68) . . Морская крепость Императора Петра Великого (→Офицеры и чиновники)
- 14:10, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+28) . . Отдельный крепостной авиационный отряд морской крепости Императора Петра Великого (→Офицеры)
- 14:09, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+34) . . Отдельный крепостной авиационный отряд морской крепости Императора Петра Великого (→Офицеры)
- 14:09, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+34) . . Шпаковский Юлиан Григорьевич
- 14:08, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (0) . . м Шпаковский Юлиан Григорьевич (Admin переименовал страницу Шпаковский в Шпаковский Юлиан Григорьевич без оставления перенаправления)
- 13:04, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+112) . . 471-й пехотный Козельский полк (текущая)
- 13:02, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+236) . . Гаркавцев Владимир Константинович
- 13:01, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+171) . . Пиндинг Зигфрид Карлович (текущая)
- 12:58, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+11 989) . . 471-й пехотный Козельский полк
- 12:41, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+36) . . Симаков-Семенов Василий Георгиевич (текущая)
- 12:40, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (0) . . м Симаков-Семенов Василий Георгиевич (Admin переименовал страницу Симаков Василий в Симаков-Семенов Василий Георгиевич без оставления перенаправления)
- 12:39, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+36) . . Ревельский морской батальон смерти (→Офицеры)
- 02:52, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+90) . . Плец Рейнгольд Христианович (текущая)
- 02:45, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+167) . . Челищев Борис Сергеевич (текущая)
- 02:43, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (-5) . . 470-й пехотный Данковский полк (→Офицеры)
- 02:42, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+106) . . 470-й пехотный Данковский полк (→Офицеры)
- 02:41, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (-26) . . Иванов Дмитрий Андреевич (текущая)
- 02:40, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+12) . . Соболевский Михаил Яковлевич (текущая)
- 02:38, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+55) . . 470-й пехотный Данковский полк (→Офицеры)
(новейшие | старейшие) Просмотреть (50 более новых | 50 более старых) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)