Вклад участника
(новейшие | старейшие) Просмотреть (50 более новых | 50 более старых) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 20:02, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+60) . . 1-й Ревельский русский офицерский партизанский отряд (→Офицерский состав)
- 20:01, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+2007) . . Н Эстербладт Альфред Андреевич (Новая страница: «'''Альфред Андреевич Эстербладт''', '''Alfred Eduard Oesterbladt''' (1.05.1891 - ?) В службу вступил вольноопре…»)
- 19:48, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+786) . . Управление Ревельского уездного воинского начальника (→Офицеры, состоящие в запасе по уезду)
- 19:46, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+1310) . . 90-й пехотный Онежский полк (→Офицерский состав)
- 19:42, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+1535) . . Управление Ревельского уездного воинского начальника (→Офицеры, состоящие в запасе по уезду)
- 19:39, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+2461) . . 89-й пехотный Беломорский полк (→Офицерский состав)
- 19:29, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (-2) . . Эссен Николай Михайлович фон
- 19:29, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (0) . . Эссен Николай Михайлович фон
- 19:29, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+2) . . Эссен Николай Михайлович фон
- 19:28, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+342) . . Эссен Николай Михайлович фон
- 19:19, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+2) . . Эбель Альфред Мартынович
- 19:18, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+1) . . Эбель Альфред Мартынович (→Источники)
- 19:11, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+11) . . Эшшольц Владимир Владимирович
- 19:11, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+368) . . Эшшольц Владимир Владимирович
- 18:51, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+26) . . 90-й пехотный Онежский полк (→Офицерский состав)
- 18:18, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+282) . . Ревельское городское полицейское управление (→Состав) (текущая)
- 18:00, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+96) . . Юкменчук Владимир Иванович (текущая)
- 17:58, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+842) . . Н Юкменчук Илья Иванович (Новая страница: «'''Илья Иванович Юкменчук''' На 1914 губернский секретарь, помощник пристава 6-й части Реве…») (текущая)
- 17:40, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+53) . . 1-й армейский корпус (→Офицерский состав)
- 17:40, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+925) . . Н Юсов Иван (текущая)
- 17:37, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (0) . . Юкменчук Владимир Иванович
- 17:19, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+62) . . Конный полк (→Офицерский состав)
- 17:18, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+26) . . Казимиров Владимир Алексеевич (текущая)
- 17:14, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+2731) . . Н Казимиров Владимир Алексеевич (Новая страница: «'''Владимир Алексеевич Казимиров''' (1.07.1884 - ?) Православный. Окончил 6-классное Новозыбковс…»)
- 16:01, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+125) . . Казимиров Арсений Васильевич
- 15:55, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+103) . . 5-й Русский госпиталь (→Личный состав)
- 15:55, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+4) . . Новгородский Константин Васильевич
- 15:55, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (-7) . . Новгородский Константин Васильевич
- 15:54, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+206) . . Новгородский Константин Васильевич
- 15:49, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+32) . . Казимиров Арсений Васильевич
- 15:35, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (0) . . Кедринский Николай Иванович (текущая)
- 15:27, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+39) . . Вятский стрелковый полк (→Офицерский состав) (текущая)
- 15:26, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+436) . . Н Каменев Александр (Новая страница: «'''Александр Каменев''' (? - 7.01.1920, Нарва) Священник. В Северо-Западной Армии. В Вятск…») (текущая)
- 15:26, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+49) . . Шатэрин Николай Андреевич
- 15:20, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+72) . . Семеновский стрелковый полк (→Офицерский состав) (текущая)
- 15:19, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+24) . . Фарафонтьев Валериан Варсанофьевич
- 15:19, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+771) . . Н Фарафонтьев Валериан Варсанофьевич (Новая страница: «'''Валериан Варсанофьевич Фарафонтьев''' (1866 - 10.02.1920, Нарва) Военный чиновник. В СЗА|Севе…»)
- 15:18, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (0) . . Семеновский стрелковый полк
- 15:14, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+14) . . Кошкин Анатолий Константинович
- 15:13, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (0) . . Кошкин Анатолий Константинович
- 15:13, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+2) . . Кошкин Анатолий Константинович
- 15:13, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (-753) . . Кошкин Анатолий Константинович
- 13:12, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+139) . . Этапно-хозяйственный отдел штаба Северо-Западной армии (→Служащие)
- 13:11, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+919) . . Н Максимовский Николай Николаевич (Новая страница: «'''Николай Николаевич Максимовский''' (1884 - 18.02.1920, Нарва) Военный чиновник. В СЗА|Северо-З…») (текущая)
- 12:01, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+148) . . Морская крепость Императора Петра Великого (→Офицеры и чиновники)
- 12:00, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+54) . . 4-й Гдовский пехотный полк (→Офицерский состав)
- 11:59, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+55) . . Вятский стрелковый полк (→Офицерский состав)
- 11:59, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+18) . . Шатэрин Николай Андреевич
- 11:59, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+52) . . Шатэрин Николай Андреевич
- 11:58, 12 октября 2020 (разн. | история) . . (+1551) . . Н Шатэрин Николай Андреевич (Новая страница: «'''Николай Андреевич Шатэрин''' (?, Витебск - 25.02.1920, Нарва) Вольноопределяющийся МКИПВ|мор…»)
(новейшие | старейшие) Просмотреть (50 более новых | 50 более старых) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)