Вклад участника
(новейшие | старейшие) Просмотреть (50 более новых | 50 более старых) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 16:50, 25 мая 2019 (разн. | история) . . (+52) . . 94-й пехотный Енисейский полк (→Офицеры)
- 16:47, 25 мая 2019 (разн. | история) . . (+750) . . Н Яхонтов Василий Федорович (Новая страница: «'''Василий Федорович Яхонтов''' Окончил Московское военное училище, из юнкеров произведе…») (текущая)
- 16:40, 25 мая 2019 (разн. | история) . . (0) . . 94-й пехотный Енисейский полк (→Офицеры)
- 16:38, 25 мая 2019 (разн. | история) . . (+32) . . 94-й пехотный Енисейский полк (→Офицеры)
- 16:35, 25 мая 2019 (разн. | история) . . (+72) . . Колесинский Алексей Казимирович
- 16:34, 25 мая 2019 (разн. | история) . . (+134) . . Шапулин Константин Николаевич
- 16:34, 25 мая 2019 (разн. | история) . . (+5541) . . Н Федоров Александр Петрович (Новая страница: «'''Александр Петрович Федоров''' (? - 19.02.1915, у д. Мацорни) Вольноопределяющийся 114-го пехотно…»)
- 15:37, 25 мая 2019 (разн. | история) . . (-21) . . Ендржеевский Владислав Антонович (текущая)
- 15:36, 25 мая 2019 (разн. | история) . . (+44) . . Андреев Константин Андреевич
- 15:36, 25 мая 2019 (разн. | история) . . (0) . . Андреев Константин Андреевич
- 15:35, 25 мая 2019 (разн. | история) . . (+387) . . Ендржеевский Владислав Антонович
- 14:59, 25 мая 2019 (разн. | история) . . (+47) . . 94-й пехотный Енисейский полк (→Офицеры)
- 14:50, 25 мая 2019 (разн. | история) . . (+134) . . Павловский Николай Николаевич
- 14:49, 25 мая 2019 (разн. | история) . . (+2) . . Берегов Дмитрий Владимирович (текущая)
- 14:49, 25 мая 2019 (разн. | история) . . (+5) . . Берегов Дмитрий Владимирович
- 14:49, 25 мая 2019 (разн. | история) . . (0) . . 94-й пехотный Енисейский полк (→Офицеры)
- 14:46, 25 мая 2019 (разн. | история) . . (+1860) . . 94-й пехотный Енисейский полк (→Офицеры)
- 14:31, 25 мая 2019 (разн. | история) . . (+1042) . . Н Васильев Константин Михайлович (Новая страница: «'''Константин Михайлович Васильев''' На 1898 поручик 93-й пехотный Иркутский полк|93-го пехот…») (текущая)
- 14:24, 25 мая 2019 (разн. | история) . . (-1) . . Чистяков Петр Николаевич (текущая)
- 14:24, 25 мая 2019 (разн. | история) . . (+1859) . . Н Чистяков Петр Николаевич (Новая страница: «'''Петр Николаевич Чистяков''' (4.06.1874 - 31.12.1923, Югославия) В службу вступил вольноопределяющ…»)
- 14:09, 25 мая 2019 (разн. | история) . . (+815) . . Н Ушаков Владимир Антонович (Новая страница: «'''Владимир Антонович Ушаков''' Подпрапорщик 93-й пехотный Иркутский полк|93-го пехотного…») (текущая)
- 14:04, 25 мая 2019 (разн. | история) . . (+31) . . 93-й пехотный Иркутский полк (→Офицерский состав)
- 13:59, 25 мая 2019 (разн. | история) . . (+445) . . Н Троицкий Евгений Иванович (Новая страница: «'''Евгений Иванович Троицкий''' На 1899 подпоручик 93-й пехотный Иркутский полк|93-го пехотно…») (текущая)
- 01:44, 25 мая 2019 (разн. | история) . . (+2) . . Вегге Николай Петрович (текущая)
- 17:54, 24 мая 2019 (разн. | история) . . (+62) . . 269-й пехотный Новоржевский полк (→Офицеры)
- 17:54, 24 мая 2019 (разн. | история) . . (+346) . . Цеслинский Николай Евгеньевич (текущая)
- 17:52, 24 мая 2019 (разн. | история) . . (+7871) . . Н Цеслинский Николай Евгеньевич (Новая страница: «'''Николай Евгеньевич Цеслинский''' (5.08.1876 - ?) Православный. Из дворян С.-Петербургской губ…»)
- 15:48, 24 мая 2019 (разн. | история) . . (+547) . . 96-й пехотный Омский полк (→Офицерский состав)
- 15:46, 24 мая 2019 (разн. | история) . . (+1596) . . Н Богданов Николай Кузьмич (Новая страница: «'''Николай Кузьмич Богданов''' (1873 - ?) Окончил С.Петербургское юнкерское училище, переимен…») (текущая)
- 15:28, 24 мая 2019 (разн. | история) . . (+653) . . Н Рачинский Вячеслав Станиславович (Новая страница: «'''Вячеслав Станиславович Рачинский''' Подпрапорщик 93-й пехотный Иркутский полк|93-го пех…»)
- 15:25, 24 мая 2019 (разн. | история) . . (+2) . . Ярышкин Леонид Львович (текущая)
- 15:20, 24 мая 2019 (разн. | история) . . (+55) . . Черченко Александр Андреевич
- 15:18, 24 мая 2019 (разн. | история) . . (0) . . 93-й пехотный Иркутский полк (→Офицерский состав)
- 15:15, 24 мая 2019 (разн. | история) . . (+636) . . Н Клуссинш Михаил Михайлович (Новая страница: «'''Михаил Михайлович Клуссинш''' Подпоручик 138-го пехотного Болховского полка. Переведен…»)
- 15:11, 24 мая 2019 (разн. | история) . . (+3290) . . Н Ярышкин Леонид Львович (Новая страница: «'''Леонид Львович Ярышкин''' (7.04.1874 - ?) Православный. Из дворян. Окончил Александровский ка…»)
- 14:48, 24 мая 2019 (разн. | история) . . (+98) . . Ярышкин Николай Львович (текущая)
- 14:48, 24 мая 2019 (разн. | история) . . (+86) . . 93-й пехотный Иркутский полк (→Офицерский состав)
- 14:39, 24 мая 2019 (разн. | история) . . (+16) . . Ярышкин Николай Львович
- 14:38, 24 мая 2019 (разн. | история) . . (+130) . . Ярышкин Николай Львович
- 14:37, 24 мая 2019 (разн. | история) . . (+123) . . Слясский Леонид Александрович (текущая)
- 14:36, 24 мая 2019 (разн. | история) . . (+108) . . Затеплинский Сергей Александрович (текущая)
- 14:36, 24 мая 2019 (разн. | история) . . (+108) . . Шимановский Владимир Николаевич
- 14:35, 24 мая 2019 (разн. | история) . . (+41) . . Ендржеевский Владислав Антонович
- 14:34, 24 мая 2019 (разн. | история) . . (+2621) . . 93-й пехотный Иркутский полк
- 14:03, 24 мая 2019 (разн. | история) . . (+108) . . Агафонов Михаил Владимирович (текущая)
- 14:02, 24 мая 2019 (разн. | история) . . (+123) . . Соколов Николай Васильевич
- 14:02, 24 мая 2019 (разн. | история) . . (0) . . 92-й пехотный Печорский полк (→Офицерский состав)
- 14:01, 24 мая 2019 (разн. | история) . . (+123) . . Фитерман Василий Дмитриевич (текущая)
- 14:00, 24 мая 2019 (разн. | история) . . (+108) . . Марков Павел Михайлович (текущая)
- 13:59, 24 мая 2019 (разн. | история) . . (+121) . . Калашников Владимир Дмитриевич (текущая)
(новейшие | старейшие) Просмотреть (50 более новых | 50 более старых) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)