Вклад участника
(новейшие | старейшие) Просмотреть (50 более новых | 50 более старых) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 13:33, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+3608) . . Н Пости Теодор Михкелевич (Новая страница: «'''Теодор Михкелевич (Михайлович) Пости''' (12.02.1895, Ревель - 14.08.1915) Вероисповедания евангели…») (текущая)
- 13:23, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (0) . . 96-й пехотный Омский полк (→Офицерский состав)
- 13:23, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (0) . . 95-й пехотный Красноярский полк (→Офицерский состав)
- 13:22, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (0) . . 94-й пехотный Енисейский полк (→Офицеры)
- 13:21, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (0) . . 93-й пехотный Иркутский полк (→Офицерский состав)
- 13:21, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (0) . . Бете Роберт Робертович (текущая)
- 13:21, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (0) . . 91-й пехотный Двинский полк (→Офицерский состав)
- 13:20, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (0) . . 90-й пехотный Онежский полк (→Офицерский состав)
- 13:19, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (0) . . 89-й пехотный Беломорский полк (→Офицерский состав)
- 13:16, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+330) . . 96-й пехотный Омский полк (→Офицерский состав)
- 13:15, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+640) . . 95-й пехотный Красноярский полк (→Офицерский состав)
- 13:13, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+339) . . 94-й пехотный Енисейский полк (→Офицеры)
- 13:12, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+173) . . 93-й пехотный Иркутский полк (→Офицерский состав)
- 13:12, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+501) . . 92-й пехотный Печорский полк (→Офицерский состав)
- 13:11, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+1) . . 91-й пехотный Двинский полк (→Офицерский состав)
- 13:10, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (-71) . . Бете Роберт Робертович
- 13:09, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+276) . . 91-й пехотный Двинский полк (→Офицерский состав)
- 13:07, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+336) . . 90-й пехотный Онежский полк (→Офицерский состав)
- 13:06, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+414) . . 89-й пехотный Беломорский полк (→Офицерский состав)
- 12:56, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+1) . . Бринкман Александр-Артур-Иоганнес Августович (текущая)
- 12:39, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+178) . . Н Пости Теодор Михайлович (Перенаправление на Пости Теодор Михкелевич) (текущая)
- 12:35, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+1274) . . 89-й пехотный Беломорский полк (→Офицерский состав)
- 12:26, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+184) . . Стародумов Николай Александрович (текущая)
- 12:24, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+2735) . . Стародумов Николай Александрович
- 11:50, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+975) . . 89-й пехотный Беломорский полк (→Офицерский состав)
- 11:50, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (-1) . . Норейко Мариан Юрьевич (текущая)
- 11:39, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (0) . . 2-я Ревельская пограничная бригада (→Офицеры)
- 11:38, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+319) . . 2-я Ревельская пограничная бригада (→Офицеры)
- 11:35, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+8527) . . Н Норейко Мариан Юрьевич (Новая страница: «'''Мариан Юрьевич (Юрьевич-Войцехович-Петрович) Норейко''' (22.12.1878, Шавельский у., Ковенская…»)
- 11:22, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (-40) . . Анисимов Иосиф Петрович (текущая)
- 10:12, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+163) . . Голиков Евгений Андреевич (текущая)
- 01:43, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+26) . . Гинц Федор Алексеевич (текущая)
- 01:33, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+44) . . Нарвская мужская гимназия (→Выпускники)
- 01:31, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+732) . . Н Паап Лембит Гансович (Новая страница: «'''Лембит Гансович Паап''' (29.06.1895, Нарва - ?) Евангелическо-лютеранского вероисповедания. И…»)
- 01:21, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+253) . . Штраус Михаил Августович (текущая)
- 01:15, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+33) . . Псковская артиллерийская бригада (→Офицерский состав)
- 01:14, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+1241) . . Н Штраус Герберт (Новая страница: «'''Герберт Штраус''' Поручик. В Северо-Западной Армии. В Псковск…»)
- 01:10, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (-28) . . Белышев Александр (текущая)
- 01:04, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+52) . . Юрьевская гимназия Императора Александра I Благословенного (→Выпускники)
- 01:03, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+722) . . Н Штраус Михаил Августович (Новая страница: «'''Михаил Августович Штраус''' (8.11.1889, Рига - ?) Православный. Из мещан. Окончил 4 класса Юрь…»)
- 00:52, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (-30) . . Управление Вейсенштейнского уездного воинского начальника (→Офицеры, состоящие в запасе по уезду)
- 00:41, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+30) . . Управление Вейсенштейнского уездного воинского начальника (→Офицеры, состоящие в запасе по уезду)
- 00:32, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+52) . . Луксингер Бруно Александрович (текущая)
- 00:32, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+36) . . 92-й пехотный Печорский полк (→Офицерский состав)
- 00:18, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+947) . . Луксингер Николай Александрович (текущая)
- 00:14, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (0) . . Управление Везенбергского уездного воинского начальника (→Офицеры, состоящие в запасе по уезду)
- 00:11, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+40) . . 92-й пехотный Печорский полк (→Офицерский состав)
- 00:05, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+52) . . Перновская мужская гимназия (→Выпускники)
- 00:04, 13 июля 2019 (разн. | история) . . (+2208) . . Н Зельгейм Вальтер Гугович (Новая страница: «'''Вальтер Гугович Зельгейм''' (19.01.1877, Лифляндская губ. - ?) Евангелическо-лютеранского вер…») (текущая)
- 23:56, 12 июля 2019 (разн. | история) . . (+28) . . Управление Юрьевского уездного воинского начальника (→Офицеры, состоящие в запасе по уезду)
(новейшие | старейшие) Просмотреть (50 более новых | 50 более старых) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)